Eğitim / Akademik Bilgisi | ||
---|---|---|
Lisans | Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü | 2013 |
Yüksek Lisans | Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı | 2016 |
Doktora | Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı | 2023 |
Dr.Öğr.Üyesi | Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2024 |
NO | AD | TARİH |
1 | Akademisyenlerin Araştırma ve Yayın Süreçlerinde Yapay Zeka Tabanlı Teknolojileri Kullanımın... | 23/05/2024 - 25/05/2024 |
2 | Ekogirişimcilik Olgusu ÜzerineTematik Analizli Sistematik Bir Literatür İncelemesi... | 20/06/2022 - 22/06/2022 |
3 | Hiçbir Başarı Cezasız Kalmaz... | 03/09/2020 - 05/09/2020 |
4 | Perceived Punishment of Success ... | 03/09/2019 - 05/09/2019 |
5 | Qualitative Analysis of Five Cultural Models: Sımilarities and Differences in Models... | 27/11/2017 - 29/11/2017 |
6 | The Effect Of Transformational Leadership on Job Satisfaction: The Mediation Role of Prosocial Voice... | 27/11/2017 - 29/11/2017 |
7 | Afetlerde Etkili İletişim Stratejileri: Bir Akış Modeli Önerisi... | 12/05/2017 - 13/05/2017 |
8 | Dönüşümcü Liderlik ve İş Doyumu İlişkisi : Bir Meta-Analiz Çalışması... | 04/05/2017 - 06/05/2017 |
9 | The Place and Importance of the Corporate Social Responsibility in Financial Reporting within the Fr... | 04/02/2016 - |
NO | AD | YIL |
1 | Örgütsel Adalet... | 2018 |
2 | Örgütlerde Stratejik Kırılma Noktası : Yüksek Potansiyelli Çalışanlar... | 2014 |
NO | BÖLÜM ADI | YIL |
1 | Ekogirişimcilik: Sistematik Bir Literatür İncelemesiGirişimcilik & Yönetim Güncel Gelişmeler... | 2022 |
NO | Görev | |
1 | Akademik ve Kişisel Gelişimi Destekleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Şubat 2024-Devam ediyor | |
2 | Akademik ve Kişisel Gelişimi Destekleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Şubat 2024-Devam ediyor | |
3 | Akademik ve Kişisel Gelişimi Destekleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, Şubat 2024-Devam ediyor | |
4 | DEÜ Rektörlüğü Strateji Geliştirme Kurulu Üyesi, Nisan 2019- Aralık 2021 |