Eğitim / Akademik Bilgisi | ||
---|---|---|
Lisans | Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi | 1994 |
Yüksek Lisans | Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı | 1997 |
Doktora | Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı | 2005 |
Yardımcı Doçent | Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2007 |
NO | AD | YIL |
1 | 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararının AB Hukukunda Doğrudan Uygulanabilirliği ve İçerdiği Rekabet H... | 2010 |
2 | İş Kanunu 15.madde Uyarınca İşyerini Terk Eden İşçiyi Çalıştıran Yeni İşverenin Sorumluluğunun Koşul... | 2001 |
NO | AD | TARİH |
1 | Patent Lisansı ve Know-how Sözleşmelerinde bulunan Rekabet Yasağı Düzenlemelerinin Rekabet Huk... | 27/05/2021 - 29/05/2021 |
2 | Gizli Know-how un ve gizli bilgilerin (ticari sırların) Hukuka Aykırı Edinim, Kullanım ve İfş... | 05/12/2018 - 08/12/2018 |
3 | 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun Marka Hukuku Alanında Getirdiği Yenilikler... | 27/04/2018 - 28/04/2018 |
4 | Alman-İsviçre ve AB Hukuku Düzenlemeleri ışığında, TTK 58/IV.m. Uyarınca İnternet Hizmet S... | 21/04/2017 - 21/04/2017 |
NO | AD | YIL |
1 | DAAD (Alman Akademik Mübadele Kurumu) (Deutscher Akademischer Austauschdienst) | 2002 |
2 | DAAD (Alman Akademik Mübadele Kurumu) (Deutscher Akademischer Austauschdienst) | 2001 |
NO | Görev | |
1 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı, Kasım 2022-Devam ediyor | |
2 | DEÜ Rektörlüğü Kurum Arabuluculuk Komisyonu Üyesi, Temmuz 2022-Devam ediyor | |
3 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı, Kasım 2019- Kasım 2022 | |
4 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı, Eylül 2019- Kasım 2019 | |
5 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Ağustos 2007- Ocak 2008 |