Eğitim / Akademik Bilgisi | ||
---|---|---|
Lisans | MEB İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü | 1979 |
Yüksek Lisans | Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Bilim Dalı | 1988 |
Doktora | Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı | 1995 |
Doçent | Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Bilim Dalı | 2000 |
Profesör | Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi | 2006 |
NO | AD | YIL |
1 | İslam Hukuku Öğretimine Farklı Bir Yaklaşım "Aktif Eğitim"... | 2005 |
2 | Fıkhî Bilgilerin Hayata Yansıtılması Bağlamında Din Görevlileri... | 2005 |
3 | İslâm Hukukunda İçki İçme Suçu ve Cezası... | 2001 |
4 | İslâm Hukukunda Ekonomik Hak ve Ödevler... | 2000 |
NO | AD | TARİH |
1 | Hukuk Ahlak İlişkisi Bağlamında Tasavvuf ve Mesnevî... | 19/12/2006 - 21/12/2006 |
2 | İslam Hukukunda Kadının Çalışması... | 25/11/2005 - 27/11/2005 |
3 | İslam Hukukunun Çağdaşlaşma Sorunu... | 01/04/2004 - 03/04/2004 |
4 | Fıkıhta Ahlakîlik ve Mesnevî... | 18/12/2002 - 20/12/2002 |
5 | Günümüz Fıkhında Gaye Sorunu... | 14/12/2001 - 15/12/2001 |
NO | AD | YIL |
1 | Hayata Dair... | 2006 |
2 | İslam Hukukunda Hidane... | 2005 |
3 | İslam Hukukunda Vedia... | 2005 |
4 | İslam Hukuku Açısından Evlat Edinme... | 2005 |
5 | Tahkim... | 2001 |
6 | Mecelle'nin Külli Kaideleri... | 2001 |
NO | Görev | |
1 | Osmangazi Ünversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı, Kasım 2018- Kasım 2021 | |
2 | İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Haziran 2017- Aralık 2018 | |
3 | İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanı, Ocak 2017- Aralık 2018 | |
4 | İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Kasım 2016- Aralık 2018 | |
5 | Mevlana Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, Nisan 2015- Aralık 2016 | |
6 | İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Ekim 2011- Ekim 2014 | |
7 | İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanı, Eylül 2011- Eylül 2014 | |
8 | İlahiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Mayıs 2008- Mayıs 2011 | |
9 | İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Aralık 2006- Aralık 2009 | |
10 | İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Haziran 2006- Haziran 2009 | |
11 | İlahiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Eylül 2002- Eylül 2005 |